Marie-Christine Dalloz, Députée du Jura
Son Parcours :
Employée de banque de 1981 à 1991
Conseillère en gestion de patrimoine de 1991 à 2001
Gérante d'une SARL (formation et conseil) jusqu’en juin 2020
Présidente de la Maison de l'Emploi du Haut-Jura de 2006 à 2011
Fonctions électives :
Maire de Martigna de 1995 à 2008
Membre du Conseil Général du Jura du 17 Avril 2001 au 27 Mars 2011
Vice-présidente du Conseil Général du Jura du 28 Mars 2004 à Mars 2008 (affaires scolaires, culture et communication)
Membre du conseil départemental du Jura depuis le 29 mars 2015 – Rapporteur du budget
Député du Jura (2ème circonscription) depuis le 17 juin 2007
Membre de la Commission des Affaires Sociales du 17 juin 2007 au 12 juillet 2011
Membre de la Commission des Finances depuis le 13 juillet 2011 ; secrétaire de la Commission des Finances
Présidente de la Commission Spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes depuis juillet 2017
Vice-Présidente de la délégation française à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
Membre titulaire du comité de surveillance du fonds de solidarité vieillesse
Co-présidente du groupe d’étude montagne
Membre des groupes d’étude autisme, enjeux de la ruralité, forêt, bois, meubles et ameublement, maladie de Lyme, mineurs isolés étrangers, parcs nationaux et régionaux, thermalisme, vigne, vins et œnologie.